(y+159):42=85; m:57+38=38; 26×(t+400)=15756; 2400-12a=1200; помогите пожалуйста решить

(y+159)÷42=85 ×42
y+159=3570
y=3570-159
y=3411



m:57+38=38 ×57
m+57×38=57×38
m=57×38-57×38
m=0




26t+10400=15756
26t=15756-10400
26t=5356
t=5356÷26
t=206





2400-12a=1200
-12a=1200-2400
a=1200÷12
a=100

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Гадать еще раз